Mitglieder |
Kreisschulkommission | FWG | FWG Mitglied | Mitglied | 23.03.2009 | 31.03.2011 | von 23.03.2009 bis 31.03.2011 | Bildungspolitische Sprecherin der FWG-Fraktion | Bildungspolitische Sprecherin der FWG-Fraktion |
FWG-Fraktion |
Kreistag | FWG | FWG Mitglied | Mitglied | 08.12.2008 | 31.03.2011 | von 08.12.2008 bis 31.03.2011 | Kreistagsabgeordnete | Kreistagsabgeordnete |
Kreistag - FWG-Fraktion | FWG | FWG Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 08.12.2008 | 31.03.2011 | von 08.12.2008 bis 31.03.2011 | |
Ausschussmitglieder |
Ausschuss für Schule und Soziales | FWG | FWG Mitglied | Mitglied | 09.01.2009 | 31.03.2011 | von 09.01.2009 bis 31.03.2011 | stv. Ausschussvorsitzende | stv. Ausschussvorsitzende |
stimmberechtigte Mitglieder |
Jugendhilfeausschuss | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 12.06.2006 | 30.05.2011 | von 12.06.2006 bis 30.05.2011 | in der Jugendhilfe erfahrene Person | in der Jugendhilfe erfahrene Person |